Ripubblico qui dei dati che avevo tratto dal libro su Palazzolo di Enrico Fazzino opportunatamente aggiornati, dopo che li avevo pubblicati in un altro forum dopo che me ne andai
visto che siamo in tema di elezioni di sindaco anche se + che le elezioni del sindaco mi sembrano le elezioni del vicesindaco
Nome | Periodo | Ruolo  |   | |
---|
Vincenzo cappellani | 1822-1825 | sindaco |
Paolo Rizzarelli | 1833 | sindaco |
Francesco Cappellani | 1837-1840 | sindaco |
Nicolo Infantino | 1844 | sindaco |
Paolo D Albergo | 1848-1849 | sindaco |
Vincenzo Messina di Bibbia | dal 19-1-1851 al 9-4-1854 | sindaco |
Vincenzo Bongiorno | dal 10-4-1854 al 8-11-1856 | sindaco |
Vincenzo Messina di Bibbia | dal 9-11-1856 al 16-12-1856 | sindaco |
Biagio Politi | dal 17-12-1856 al 30-6-1860 | sindaco |
Ercole Cappellani | dal 1-7-1860 al 12-7-1860 | sindaco |
Vincenzo Messina di Bibbia | dal 13-7-1860 al 16-5 -1863 | sindaco |
Ercole Cappellani | dal 17-5-1863 al 19-10-1865 | sindaco |
Guglielmo Messina di Bibbia | dal 20-10-1865 al 19-1 -1886 | sindaco |
Cesare ludica barone di Baulj | dal 20-1-1886 al 26-9-1890 | sindaco |
G. Cianchino | dal 27- 9-1890 al 30-12-1892 i | r. comm. |
Salvatore Zocco | dal 31-12-1892 al 30-10-1893 | sindaco |
F. Albicini | dal 31-10-1893 al 10-12-1893 | r. comm. |
Salvatore Messina di Bibbia | dal 11-12-1893 al 31-7-1899 | sindaco |
Avv. Alessandro Italia | dal 1-8-1899 al 31-12-1899 | sindaco |
Avv. Alessandro Italia | dal 1-1901 al 28-3-1902 | sindaco |
dott. Paolo Strano | dal 29-3-1902 al 20-5-1902 | comm. pr. |
cav. Carmelo Politi | dal 21-5-1902 al 27-10-1904 | sindaco |
avv. F.sco Cappellani | dal 28-10-1904 al 4-6 -1905 | sindaco |
rag. Cosimo Tringali | dal 5-6-1905 al 17-10-1905 | comm. pr. |
cav. Vincenzo Bongiorno | dal 18-10-1905 al 18-9 -1907 | sindaco |
cav. Salvatore Sardo | dal 19-9-1907 al 18-11-1910 | sindaco |
avv. Girolamo Ferla | dal 19-11-1910 al 8-12-1910 | comm. pr. |
cav. R. Cappellani | dal 9-12-1910 al 15-8 -1913 | sindaco |
rag. Mario Alfonso | dal 16-8-1913 al 2-9-1913 | comm. pr. |
dott. Pietro Maradonna | dal 3-9-1913 al 30-7-1914 | comm. pr. |
cav. Salvatore Ferla | dal 31-7-1914 al 29-1 -1915 | comm. pr. |
cav. Salvatore Ferla | dal 30-1-1915 al 23-10-1920 | comm. pr. |
dott. G. Manca | dal 24-10-1920 al 27-10-1920 | comm. pr. |
avv. Girolamo Ferla | dal 28-10-1920 al 26-7 -1924 | sindaco |
Avv. Giuseppe Calendoli | dal 27-7-1924 al 4-1-1927 | pro-sindaco |
Rag Guglielmo Li Greci | dal 5-1-1927 al 25-4-1927 | comm. pr. |
avv. Salvatore Messina barone di Bibbia | dal 26-4-1927 al 20-4-1928 | podestà | |
Comm. Vincenzo Messina | dal 21-4-1928 al 8-7-1928 | comm. pr. |
avv. Salvatore Messina barone di Bibbia | dal 9-7-1928 al 27-11-1929 | podestà | |
cav. Sebastiano Ferla | dal 28-11-1929 al 9-8-1930 | comm. pr. |
aw. Giambattista Bongiorno | dal 10-8-1930 al 2-8-1931 | comm. pr. |
aw. Giuseppe Calendoli | dal 3-8-1931 al 19-9-1931 | comm. pr. |
avv. Salvatore Messina barone di Bibbia | dal 20-9-1931 al 22-4-1932 | podestà | |
avv Giovanni Bongiorno | dal 23-4-1932 al 18-8-1932 | podestà | |
Cav. Sebastiano Ferla | dal 19-8-1932 al 30-10-1932 | comm. pr. |
avv Giovanni Bongiorno | dal 21-11-1932 al 4-12-1934 | podestà | |
dott. Vincenzo Caligiore | dal 5-12-1934 al 26- 6-1935 | comm. pr. |
dott. Enrico Giunta | dal 27-6-1935 al 27- 1 -1937 | podestà | |
dott. Salvatore Azzaro | dal 28-1-1937 al 3-3-1937 | comm. pr. |
dott. Enrico Giunta | dal 4-3 -1937 al 11-3-1937 | podestà | |
cav. Paolo Messina | dal 12-3-1937 al 19-3-1937 | comm. pr. |
dott. Salvatore Azzaro | dal 20-3-1937 al 23-6-1937 | comm. pr. |
cav. Paolo Messina | dal 24-6-1937 al 2-7-1937 | comm. pr. |
dott. Salvatore Azzaro | dal 3-7-1937 al 9-9-1937 | comm. pr. |
cav. Paolo Messina | dal 10-9-1937 al 12-11-1937 | comm. pr. |
cav. Paolo Messina | dal 13-11-1937 al 15-1-1940 | podestà | |
dott. Angelo Carrelli | dal 16-1-1940 al 2-7-1940 | comm. pr. |
dr. Ruggero Ippolito | dal 3-7-1940 al 6-2-1941 | comm. pr. |
dr. Vincenzo Tranchina | dal 7-2-1941 al 25-4 -1941 | comm. pr. |
dr. Vincenzo Tranchina | dal 26-4-1941 al 12-7-1943 | podestà | |
avv Salvatore Puglisi | 25-7-1943 al 31-7-1943 | comm. pr. |
avv Salvatore Puglisi | 1-8-1943 al 14-12-1944 | sindaco |
Giovanni Corridore | dal 15-12-1944 al 17-12-1944 | comm. pr. |
avv. Rosario Branca | dal 18-12-1944 al 6-4-1945 | comm. pr. |
avv. Rosario Branca | dal 7-4-1945 al 9-6-1949 | sindaco |
Guglielmo Li Greci | dal 10-6-1949 al 14-6-1952 | comm. pr. |
On. Avv. Giovanni Nigro | dal 15-6-1952 al 7-6-1980 | sindaco |
Dr. Santo Gionfriddo | dal 25-7-1980 al 15-3-1982 | sindaco |
On. Avv. Giovanni Nigro | 16-3-1981 al 20-6-1982 | sindaco |
dr. Vincenzo Leone | 21-6-1982 al 26-51984 | sindaco |
On. Avv. Giovanni Nigro | 27-5-1984 al 30-6-1985 | sindaco |
Rita Curcio | 7-7-1986 al 17-2-1987 | sindaco |
dr. Salvatore Guglielmino | 18-2-1987 al 14-7-1988 | sindaco |
rag. Arturo Rizza | 15-7-1988 al 27-8-1989 | sindaco |
avv. Domenico Nigro | 28-8-1989 al 9-1-1992 | sindaco |
Santo Spata | 10-1-1992 al 9-7-1993 | sindaco |
Dr Santa Trombadore | 10-07-1993 al 29-6-1994 | sindaco |
Prof. Emanuele Messina | 30-6-1994 al 27-04-1998 | sindaco |
avv. Domenico Nigro | dal 28/05/1998 al 22-6-2008 | sindaco |
Dr. Carlo Scibetta | dal 23-6-2008 in carica | sindaco |